变更记录
看准网
中国能源汽车传播集团有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2023-02-23
变更前
戴莉莉,杜英姿,桂俊松,李同欣,谭介辉*,谢志杰,辛宁,张鹏
变更后
戴莉莉,杜英姿,桂俊松,李同欣,谢戎彬*,谢志杰,辛宁,张鹏
法定代表人
2023-02-23
变更前
谭介辉
变更后
谢戎彬
董事(理事)、经理、监事
2021-12-02
变更前
戴莉莉,杜英姿,桂俊松,李同欣,刘建林*,谢志杰,辛宁,张鹏
变更后
戴莉莉,杜英姿,桂俊松,李同欣,谭介辉*,谢志杰,辛宁,张鹏
法定代表人
2021-12-02
变更前
刘建林
变更后
谭介辉
董事(理事)、经理、监事
2020-10-22
变更前
戴莉莉,杜英姿,桂俊松,李同欣,刘建林*,魏顺庆,谢志杰,辛宁,张鹏
变更后
戴莉莉,杜英姿,桂俊松,李同欣,刘建林*,谢志杰,辛宁,张鹏
法定代表人
2020-08-04
变更前
何伟
变更后
刘建林
董事(理事)、经理、监事
2020-08-04
变更前
杜英姿,桂俊松,何伟*,刘建林,谢志杰,辛宁,朱玉梅
变更后
戴莉莉,杜英姿,桂俊松,李同欣,刘建林*,魏顺庆,谢志杰,辛宁,张鹏
注册资本
2019-12-06
变更前
27700万
变更后
29274.849273万
董事(理事)、经理、监事
2017-08-24
变更前
桂俊松,解树江,李春雷,李庆文*,李元胜,王天剑,吴奇,谢志杰,辛宁,杨存生,张彦武,朱玉梅
变更后
杜英姿,桂俊松,何伟*,刘建林,谢志杰,辛宁,朱玉梅
法定代表人
2017-08-24
变更前
李庆文
变更后
何伟
没有更多了
中国能源汽车传播集团有限公司的更多信息
求职招聘
16
正在招聘
(1)
招聘分析
(15)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
13
企业概况
(40)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
(1)
经营信息
(11)