高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-09-20
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-09-20
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2017-08-04
变更前
2004-12-28,2024-12-28,20
变更后
2004-12-28,2019-12-28,
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-08-04
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-08-04
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2015-12-18
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-12-18
变更前
总经理:蔡文泉;董事长:朱创松;股东:朱创松;监事:廖国秋;工商联络员:;法定代表人:朱创松;股东:周广义;股东:蔡文泉;
变更后
工商联络员:陈群;法定代表人:陈群;股东:蔡文泉;监事:廖国秋;董事长:陈群;总经理:蔡文泉;股东:陈群;