变更记录
看准网
中国联合网络通信集团有限公司关岭县分公司
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-09-12
变更前
高兴模
变更后
刘勇
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-09-12
变更前
曾卫国
变更后
刘勇
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-02-06
变更前
曾卫国
变更后
高兴模
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2016-03-10
变更前
廖德春
变更后
曾卫国
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2015-02-05
变更前
肖敏
变更后
廖德春
没有更多了
中国联合网络通信集团有限公司关岭县分公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(8)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)