变更记录
看准网
联通创新创业投资有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2022-09-20
变更前
程兰,方一明,姜爱华,柳尧杰*,唐永博,夏柏涛,张智
变更后
程兰,方一明,姜爱华,柳尧杰*,马彦,唐永博,张智
董事(理事)、经理、监事
2022-06-30
变更前
方一明,姜爱华,柳尧杰*,夏柏涛,张智,朱可炳
变更后
程兰,方一明,姜爱华,柳尧杰*,唐永博,夏柏涛,张智
董事(理事)、经理、监事
2021-05-12
变更前
姜爱华,李广聚,柳尧杰*,夏柏涛,张智,朱可炳
变更后
方一明,姜爱华,柳尧杰*,夏柏涛,张智,朱可炳
法定代表人
2021-03-30
变更前
张范
变更后
柳尧杰
董事(理事)、经理、监事
2021-03-30
变更前
姜爱华,李广聚,夏柏涛,张范*,张智,朱可炳
变更后
姜爱华,李广聚,柳尧杰*,夏柏涛,张智,朱可炳
董事(理事)、经理、监事
2021-01-25
变更前
李广聚,孙颖,夏柏涛,张范*,张智,朱可炳
变更后
姜爱华,李广聚,夏柏涛,张范*,张智,朱可炳
注册资本
2020-02-20
变更前
500000万
变更后
1000000万
住所
2020-01-03
变更前
北京市海淀区海淀北二街8号6层710
变更后
北京市西城区金融大街21号A1602室
董事(理事)、经理、监事
2019-12-09
变更前
陈海波,郭小林,李广聚,唐永博,韦秀长,张范*,张矛,朱可炳
变更后
李广聚,孙颖,夏柏涛,张范*,张智,朱可炳
董事(理事)、经理、监事
2018-12-18
变更前
陈海波,郭小林,李广聚,梁宝俊,韦秀长,温宁瑞,张范*,张矛
变更后
陈海波,郭小林,李广聚,唐永博,韦秀长,张范*,张矛,朱可炳
董事(理事)、经理、监事
2018-08-14
变更前
蔡全根,郭小林,李福申,李红五,马彦,张范*
变更后
陈海波,郭小林,李广聚,梁宝俊,韦秀长,温宁瑞,张范*,张矛
加载中
联通创新创业投资有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
28
企业概况
(58)
法律风险
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(26)