变更记录
看准网
上海玄灵健康信息咨询有限公司
变更记录
法定代表人变更
2018-07-16
变更前
方雪梅
变更后
李龙
投资人(股权)变更
2018-07-16
变更前
方雪梅;
变更后
李龙;
监事备案
2018-07-16
变更前
赖乃光
变更后
刘荣
章程备案
2018-07-16
变更前
无
变更后
2018-07-12章程备案
投资人(股权)变更
2017-10-31
变更前
张小强;
变更后
方雪梅;
章程修正案备案
2017-10-31
变更前
无
变更后
2017-10-24章程修正案
监事备案
2017-10-31
变更前
张伟
变更后
赖乃光
法定代表人变更
2017-10-31
变更前
张小强
变更后
方雪梅
没有更多了
上海玄灵健康信息咨询有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
6
企业概况
(13)
法律风险
(1)
经营风险
(4)
知识产权
经营信息
(1)