变更记录
看准网
上海建科企业信用征信有限公司
变更记录
清算组成员备案
2020-01-20
变更前
无
变更后
负责人:陆荣欣; 成员:陆荣欣; 成员:顾德兴; 成员:杨星光; 成员:刘东明; 成员:忻卓骏; 成员:刘申生;
投资人(股权)变更
2017-08-22
变更前
上海建科科技投资发展有限公司;上海建科工程咨询有限公司;
变更后
上海建科工程咨询有限公司;
章程备案
2017-08-22
变更前
2013-12-15章程备案
变更后
2017-08-15章程备案
企业类型变更
2017-08-22
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
监事备案
2017-03-10
变更前
唐敏茗
变更后
忻卓骏
董事备案
2017-03-10
变更前
周红波
变更后
周红波
经理备案
2017-03-10
变更前
顾德兴
变更后
顾德兴
监事备案
2014-08-15
变更前
朴正华;周红波;顾德兴
变更后
顾德兴;周红波;唐敏茗
没有更多了
上海建科企业信用征信有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(14)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息