变更记录
看准网
上海陆上货运交易中心有限公司
变更记录
法定代表人变更
2022-07-22
变更前
陈鸿亮
变更后
缪一斌
高级管理人员备案
2022-07-22
变更前
陈鸿亮;null
变更后
缪一斌null;
投资人(股权)变更
2021-08-16
变更前
上海同盛投资(集团)有限公司;长发集团长江投资实业股份有限公司;
变更后
长江经济联合发展(集团)股份有限公司;
法定代表人变更
2021-08-16
变更前
陈鸿亮
变更后
陈鸿亮
董事备案
2021-08-16
变更前
冯健;李乐;胡晨;张超;陈鸿亮
变更后
陈鸿亮
章程备案
2021-08-16
变更前
无
变更后
2021-08-13章程备案
监事备案
2021-08-16
变更前
孙海红;孙仪丽;刁莉莉
变更后
张妍
经理备案
2021-08-16
变更前
陈鸿亮
变更后
陈鸿亮
企业类型变更
2021-08-16
变更前
其他有限责任公司
变更后
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经理备案
2020-07-14
变更前
奚政
变更后
陈鸿亮
董事备案
2020-06-25
变更前
冯健;居亮;奚政;孙立;胡晨
变更后
冯健;胡晨;李乐;张超;陈鸿亮
加载中
上海陆上货运交易中心有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
7
薪资分布
薪酬详情
(7)
工商信息
33
企业概况
(32)
法律风险
(4)
经营风险
知识产权
(2)
经营信息
(25)