变更记录
看准网
扬州市泰成机械制造有限公司
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2020-09-08
变更前
王度景
变更后
王少安
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2020-09-08
变更前
王度景,阚春香
变更后
王迎春,阚春香
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2016-08-31
变更前
王迎玉,阚春香
变更后
王度景,阚春香
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2016-08-31
变更前
王迎玉
变更后
王度景
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)
2014-05-22
变更前
2014-05-24
变更后
2064-05-24
没有更多了
扬州市泰成机械制造有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
5
企业概况
(11)
法律风险
经营风险
(3)
知识产权
经营信息
(2)