变更记录
看准网
肃宁县光辉煤炭销售有限公司
变更记录
经营范围变更
2020-06-23
变更前
销售:工业用煤、电煤。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后
销售:工业用煤、电煤、建筑材料、五金电料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
章程备案
2020-06-23
变更前
无
变更后
2020-06-23变更注册资本、经营范围
投资人(股权)变更
2020-06-23
变更前
张广熬 出资 320万人民币;武书苓 出资 180万人民币;
变更后
张广熬 出资 820.000000万人民币;武书苓 出资 180万人民币;
注册资本变更
2020-06-23
变更前
500万人民币
变更后
1000.000000万人民币
经营范围变更
2018-11-07
变更前
批发 零售:煤炭(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后
销售:工业用煤、电煤。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2017-01-16
变更前
宋从立
变更后
张广熬
财务负责人
2017-01-16
变更前
-
变更后
张广熬 ***
投资人(股权)变更
2017-01-16
变更前
郗文汉;宋从立;
变更后
张广熬;武书苓;
经营期限
2017-01-16
变更前
2008年4月24日 至 2018年4月23日
变更后
2008年4月24日 至 2038年4月23日
法定代表人变更
2017-01-16
变更前
宋从立
变更后
张广熬
联络员备案
2017-01-16
变更前
备案手机:
变更后
张广熬 *** 备案手机:***
加载中
肃宁县光辉煤炭销售有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
14
企业概况
(21)
法律风险
(14)
经营风险
知识产权
经营信息