变更记录
看准网
天得五金塑胶(深圳)有限公司
变更记录
监事信息
2021-09-02
变更前
林肇聪(董事),柳夜沙(董事),陈鸿仪(董事长)
变更后
贺凤鸣(监事),匡暑来(执行董事),刘建中(总经理)
股权和公证书
2021-09-02
变更前
-
变更后
-
其他董事信息
2021-09-02
变更前
林肇聪(董事),柳夜沙(董事),陈鸿仪(董事长)
变更后
贺凤鸣(监事),匡暑来(执行董事),刘建中(总经理)
总经理
2021-09-02
变更前
林肇聪(董事),柳夜沙(董事),陈鸿仪(董事长)
变更后
贺凤鸣(监事),匡暑来(执行董事),刘建中(总经理)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2021-09-02
变更前
陈鸿仪
变更后
匡暑来
章程或章程修正案通过日期
2021-09-02
变更前
1900-01-01
变更后
2021-08-28
外资转内资
2021-09-02
变更前
外资公司
变更后
公司
市场主体类型
2021-09-02
变更前
独资经营(港资)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2021-09-02
变更前
天得有限公司 300.0(万元)100.00%
变更后
匡暑来 300.0(万元)100.00%
董事长或执行董事成员
2021-09-02
变更前
林肇聪(董事),柳夜沙(董事),陈鸿仪(董事长)
变更后
贺凤鸣(监事),匡暑来(执行董事),刘建中(总经理)
其他董事信息
2020-09-14
变更前
朱启荣(董事),林肇聪(董事)
变更后
林肇聪(董事),柳夜沙(董事)
加载中
天得五金塑胶(深圳)有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
15
企业概况
(20)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(14)