负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2022-07-28
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-07-28
变更前
郑健、杨雪峰、刘胜武、梁晓冬、沈雷、何学军、徐贺然、高剑
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-01-19
变更后
郑健、杨雪峰、刘胜武、梁晓冬、沈雷、何学军、徐贺然、高剑
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-03-29
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-03-29
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-10-15
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-10-15
市场主体类型变更2016-06-15
变更后
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-06-15