变更记录
看准网
北京金科兴源置业有限公司
变更记录
投资人
2023-07-06
变更前
金科地产集团股份有限公司,法人股东
变更后
金科地产集团股份有限公司,企业法人
住所
2023-07-06
变更前
北京市昌平区沙顺路91号院2号3层312
变更后
北京市昌平区景文东路3号院19号楼1层101
法定代表人
2023-07-06
变更前
马东兴
变更后
孟石锁
董事(理事)、经理、监事
2023-07-06
变更前
李利霖,李勇,马东兴*,谢滨阳,薛毅
变更后
李勇,马东兴,孟石锁*,薛毅
法定代表人
2019-08-26
变更前
刘宏兵
变更后
马东兴
住所
2019-08-26
变更前
北京市昌平区小汤山大柳树村西北龙泉阁二层
变更后
北京市昌平区沙顺路91号院2号3层312
董事(理事)、经理、监事
2019-08-26
变更前
何立为,李勇,刘川东,刘宏兵*,谢滨阳
变更后
李利霖,李勇,马东兴*,谢滨阳,薛毅
营业期限
2018-02-26
变更前
-
变更后
-
经营范围
2018-02-26
变更前
房地产开发;销售自行开发的商品房;房地产信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
变更后
房地产开发;销售自行开发的商品房;房地产信息咨询;餐饮服务(仅限分支机构)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
法定代表人
2014-03-28
变更前
谢滨阳
变更后
刘宏兵
董事(理事)、经理、监事
2014-03-28
变更前
何立为,刘宏兵,刘世清,谢滨阳*,张宁
变更后
何立为,李勇,刘川东,刘宏兵*,谢滨阳
加载中
北京金科兴源置业有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
2
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
19
企业概况
(27)
法律风险
(10)
经营风险
(3)
知识产权
经营信息
(6)