高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-08-30
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2022-08-09
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-12-02
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-12-02
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2021-12-02
变更前
聂安然 出资 5 万;聂志伟 出资 95 万
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-08-24
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-08-24
变更前
白玉民 经理,执行董事;聂志军 执行董事;聂志伟 监事
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-11-27