变更记录
看准网
上海佑擎资产管理有限公司
变更记录
监事备案
2015-11-09
变更前
王楠
变更后
朱潜
章程备案
2015-11-09
变更前
无
变更后
2015-09-23章程备案
投资人(股权)变更
2015-11-09
变更前
王楠;杨春;
变更后
上海润客投资控股有限公司;
企业类型变更
2015-11-09
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
一人有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
投资人(股权)变更
2015-05-08
变更前
王楠;刘志振;杨春;
变更后
王楠;杨春;
分公司增加备案
2015-02-27
变更前
无
变更后
上海佑擎资产管理有限公司苏州分公司;
法定代表人变更
2015-01-13
变更前
刘志振
变更后
杨春
法定代表人变更
2014-11-19
变更前
杨春
变更后
刘志振
监事备案
2014-07-31
变更前
刘志振;杨春
变更后
王楠;杨春
法定代表人变更
2014-07-31
变更前
刘志振
变更后
杨春
投资人(股权)变更
2014-07-31
变更前
刘志振;杨春;
变更后
刘志振;杨春;王楠;
加载中
上海佑擎资产管理有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
6
企业概况
(17)
法律风险
(4)
经营风险
知识产权
(1)
经营信息