变更记录
看准网
华润半导体(深圳)有限公司
变更记录
章程或章程修正案通过日期
2020-11-17
变更前
-
变更后
-
监事信息
2020-10-12
变更前
邬成忠(监事),陈南翔(董事长)
变更后
吴从韵(监事),李虹(董事长)
董事长或执行董事成员
2020-10-12
变更前
邬成忠(监事),陈南翔(董事长)
变更后
吴从韵(监事),李虹(董事长)
总经理
2020-03-16
变更前
陈南翔(总经理),吴振如(监事),彭庆(董事),萧硕(董事)
变更后
彭庆(董事),马卫清(总经理),马卫清(董事),邬成忠(监事)
其他董事信息
2020-03-16
变更前
陈南翔(总经理),吴振如(监事),彭庆(董事),萧硕(董事)
变更后
彭庆(董事),马卫清(总经理),马卫清(董事),邬成忠(监事)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2020-03-16
变更前
陈南翔
变更后
马卫清
监事信息
2020-03-16
变更前
陈南翔(总经理),吴振如(监事),彭庆(董事),萧硕(董事)
变更后
彭庆(董事),马卫清(总经理),马卫清(董事),邬成忠(监事)
升级换照
2020-03-16
变更前
-
变更后
-
章程备案
2019-04-24
变更前
-
变更后
-
章程备案
2018-12-21
变更前
-
变更后
-
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2018-12-21
变更前
股东名称:华润半导体国际有限公司、出资额:340.000000、出资比例:100.000000;
变更后
股东名称:华润微电子控股有限公司、出资额:340.000000、出资比例:100.000000;
加载中
华润半导体(深圳)有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
2
面试体验
面试问题
薪酬工资
8
薪资分布
薪酬详情
(8)
工商信息
24
企业概况
(33)
法律风险
(8)
经营风险
知识产权
经营信息
(16)