变更记录
看准网
北京山海天物资贸易有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2023-01-10
变更前
刘国升,潘瑞平*,宋喆,吴娟
变更后
刘国升,潘瑞平*,吴娟,杨永强,赵雅丽
董事(理事)、经理、监事
2021-07-23
变更前
刘国升,潘瑞平*,沈焱,宋喆
变更后
刘国升,潘瑞平*,宋喆,吴娟
法定代表人
2020-11-03
变更前
武晨
变更后
潘瑞平
董事(理事)、经理、监事
2020-11-03
变更前
刘国升,沈焱,宋喆,武晨*
变更后
刘国升,潘瑞平*,沈焱,宋喆
法定代表人
2020-09-24
变更前
潘瑞平
变更后
武晨
董事(理事)、经理、监事
2020-09-24
变更前
韩晓生,刘国升,潘瑞平*,沈焱,宋喆
变更后
刘国升,沈焱,宋喆,武晨*
董事(理事)、经理、监事
2018-07-25
变更前
韩晓生,刘国升,潘瑞平*,石悦宏,宋喆
变更后
韩晓生,刘国升,潘瑞平*,沈焱,宋喆
法定代表人
2017-06-27
变更前
郑东
变更后
潘瑞平
董事(理事)、经理、监事
2017-06-27
变更前
韩晓生,刘国升,石悦宏,郑东*
变更后
韩晓生,刘国升,潘瑞平*,石悦宏,宋喆
董事(理事)、经理、监事
2014-08-15
变更前
韩晓生,黄翼云,考尚校,郑东*
变更后
韩晓生,刘国升,石悦宏,郑东*
股东改变姓名或名称
2014-05-15
变更前
泛海建设集团股份有限公司,企业法人
变更后
泛海控股股份有限公司,企业法人
加载中
北京山海天物资贸易有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
42
企业概况
(20)
法律风险
(37)
经营风险
知识产权
经营信息
(5)