变更记录
看准网
杭州安固钢结构有限公司
变更记录
清算组成员备案
2021-03-15
变更前
-
变更后
清算组成员: 朱养生、许雄军; 清算组负责人: 朱养生; 地址: 桐庐县瑶琳镇后浦村; 联系方式: ***********
投资人(股权)备案
2016-03-31
变更前
股东: 许雄军, ***万; 朱为民, ***万;
变更后
股东: 许雄军, ***万; 朱养生, ***万;
换发统一社会信用代码执照
2016-03-31
变更前
注册号:330122000092595组织机构代码证:092054267
变更后
统一社会信用代码:***67Y
法定代表人变更
2015-06-26
变更前
法定代表人(负责人): 郑思思; 组织机构: 许雄军 职务: 监事; 郑思思 职务: 总经理; 朱为民 职务: 执行董事;
变更后
法定代表人(负责人): 朱养生; 组织机构: 许雄军 职务: 监事; 朱为民 职务: 执行董事; 朱养生 职务: 经理;
法定代表人变更
2014-07-03
变更前
法定代表人(负责人): 叶建平; 组织机构: 许雄军 职务: 监事; 叶建平 职务: 总经理; 朱为民 职务: 执行董事;
变更后
法定代表人(负责人): 郑思思; 组织机构: 许雄军 职务: 监事; 郑思思 职务: 总经理; 朱为民 职务: 执行董事;
法定代表人变更
2014-04-14
变更前
法定代表人(负责人): 朱为民; 股东: 刘文杰, ***万; 许雄军, ***万; 朱为民, ***万; 组织机构: 许雄军 职务: 监事; 朱为民 职务: 执行董事兼总经理;
变更后
法定代表人(负责人): 叶建平; 股东: 许雄军, ***万; 朱为民, ***万; 组织机构: 许雄军 职务: 监事; 叶建平 职务: 总经理; 朱为民 职务: 执行董事;
没有更多了
杭州安固钢结构有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
35
企业概况
(13)
法律风险
(31)
经营风险
(4)
知识产权
经营信息