投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-10-28
变更前
王玉玲,阿拉善盟龙信实业发展有限责任公司,潘亮
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-01-29
变更前
潘亮(执行董事),郭昌(监事),刘斌(经理)
变更后
王玉玲(监事),潘亮(执行董事),刘斌(经理)
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-01-29
变更后
王玉玲,阿拉善盟龙信实业发展有限责任公司,潘亮
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2018-07-11
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-07-11
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-06-15
变更后
潘亮(执行董事),郭昌(监事),刘斌(理事)
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-06-15