变更记录
看准网
南昌东恒贸易有限公司
变更记录
法定代表人变更
2020-01-02
变更前
宋正武
变更后
李龙
其他变更
2020-01-02
变更前
姓名:胡阳,职务:监事;姓名:宋正武,职务:执行董事;姓名:宋正武,职务:经理;
变更后
姓名:李龙,职务:执行董事;姓名:李龙,职务:经理;姓名:胡阳,职务:监事;
投资人(股权)变更
2020-01-02
变更前
投资人:宋正武,出资额:500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2013-11-12;
变更后
投资人:李龙,出资额:500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2013-11-12;
投资人(股权)变更
2016-12-08
变更前
投资人:胡莹莹,出资额:500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2013-11-12;
变更后
投资人:宋正武,出资额:500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2013-11-12;
法定代表人变更
2016-12-08
变更前
胡莹莹
变更后
宋正武
其他变更
2016-12-08
变更前
姓名:胡洋,职务:监事;姓名:胡莹莹,职务:执行董事兼总经理;
变更后
姓名:胡阳,职务:监事;姓名:宋正武,职务:执行董事兼总经理;
其他变更
2016-09-12
变更前
姓名:万赛花,职务:监事;姓名:毛保清,职务:执行董事兼总经理;
变更后
姓名:胡洋,职务:监事;姓名:胡莹莹,职务:执行董事兼总经理;
投资人(股权)变更
2016-09-12
变更前
投资人:万赛花,出资额:200万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2013-11-12;投资人:毛保清,出资额:300万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2013-11-12;
变更后
投资人:胡莹莹,出资额:500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2013-11-12;
法定代表人变更
2016-09-12
变更前
毛保清
变更后
胡莹莹
其他变更
2016-09-12
变更前
注册号:360102210038649
变更后
***14P
企业类型变更
2016-09-12
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
加载中
南昌东恒贸易有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
11
企业概况
(16)
法律风险
(8)
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(1)