变更记录
看准网
佛山市泰盈投资有限公司
变更记录
法定代表人变更
2017-12-26
变更前
许桂芳
变更后
孙立功
法定代表人变更
2017-09-05
变更前
罗兆恩
变更后
许桂芳
章程备案
2017-09-05
变更前
章程
变更后
章程
章程备案
2017-04-26
变更前
章程
变更后
章程
企业类型变更
2017-04-26
变更前
有限责任公司(自然人独资)
变更后
其他有限责任公司
股东变更
2016-04-12
变更前
-
变更后
股东发生变更
章程备案
2016-04-12
变更前
2013-07-10章程修正案
变更后
章程
企业类型变更
2016-04-12
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
没有更多了
佛山市泰盈投资有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
13
企业概况
(14)
法律风险
经营风险
(7)
知识产权
经营信息
(6)