高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-08-20
变更后
1张爱皊执行董事;2杨州监事;3赵金生经理;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-08-20
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-12-28
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-11-28
变更前
1上海绿洲花园置业有限公司;2力康投资有限公司;
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2017-11-28
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-11-28
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-05-10
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-05-10
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-03-21
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-03-21