负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-07-07
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2020-07-07
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-07-07
变更前
1李鑫执行董事;2冯海滨监事;3周宇总经理;
变更后
1王德刚执行董事;2冯海滨监事;3周宇总经理;
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2018-02-01
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-02-01
变更前
1辽宁华信科技服务有限公司;2鞍山中合商业资产管理有限公司;
变更后
1辽宁华信科技服务有限公司;2中融国控(辽宁)物流有限公司;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-02-01
变更前
1冯海滨监事;2鲁操执行董事;3周宇总经理;
变更后
1李鑫执行董事;2冯海滨监事;3周宇总经理;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-02-01
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-07-04
变更前
1鞍山中合商业资产管理有限公司;2赵大宇;3张爽;
变更后
1辽宁华信科技服务有限公司;2鞍山中合商业资产管理有限公司;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-03-01
变更前
1王秋龙执行董事;2赵云昊总经理;3张睿监事;
变更后
1冯海滨监事;2鲁操执行董事;3周宇总经理;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-03-01
变更前
1铁岭运昌新材料有限公司;2王秋龙;3毕存海;4郭燕妮;
变更后
1鞍山中合商业资产管理有限公司;2赵大宇;3张爽;