变更记录
看准网
德农种业股份公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2022-10-20
变更前
丁兴贤,胡新民,梁启朝*,廖小芬,刘建,王伟,谢伟,谢杨,张晓霞
变更后
丁兴贤*,胡新民,梁启朝,廖小芬,刘建,王伟,谢伟,谢杨,张晓霞
法定代表人
2022-10-20
变更前
梁启朝
变更后
丁兴贤
董事(理事)、经理、监事
2022-05-20
变更前
丁兴贤,胡新民,梁启朝*,廖小芬,刘建,王伟,谢伟,张晓霞
变更后
丁兴贤,胡新民,梁启朝*,廖小芬,刘建,王伟,谢伟,谢杨,张晓霞
董事(理事)、经理、监事
2021-11-08
变更前
丁兴贤,胡新民,梁启朝*,廖小芬,刘建,王伟,魏桂芳,谢伟
变更后
丁兴贤,胡新民,梁启朝*,廖小芬,刘建,王伟,谢伟,张晓霞
董事(理事)、经理、监事
2021-09-26
变更前
丛颖,丁兴贤,傅志芳,梁启朝*,廖小芬,刘建,魏桂芳,谢伟
变更后
丁兴贤,胡新民,梁启朝*,廖小芬,刘建,王伟,魏桂芳,谢伟
董事(理事)、经理、监事
2021-07-01
变更前
陈水康,陈永强,丁兴贤,梁启朝*,潘涛,沈长寿,宋李兵,谢伟
变更后
丛颖,丁兴贤,傅志芳,梁启朝*,廖小芬,刘建,魏桂芳,谢伟
董事(理事)、经理、监事
2019-09-24
变更前
陈水康,付辉,梁启朝*,鲁永明,潘涛,沈长寿,谢伟,杨燕乐
变更后
陈水康,陈永强,丁兴贤,梁启朝*,潘涛,沈长寿,宋李兵,谢伟
董事(理事)、经理、监事
2019-07-30
变更前
陈水康,付辉,梁启朝,鲁永明*,潘涛,沈长寿,谢伟,杨燕乐
变更后
陈水康,付辉,梁启朝*,鲁永明,潘涛,沈长寿,谢伟,杨燕乐
法定代表人
2019-07-30
变更前
鲁永明
变更后
梁启朝
董事(理事)、经理、监事
2018-05-15
变更前
陈贵樟,陈红海,丛颖,丁兴贤,付辉,梁启朝,鲁永明*,谢伟
变更后
陈水康,付辉,梁启朝,鲁永明*,潘涛,沈长寿,谢伟,杨燕乐
企业类型
2018-01-15
变更前
其他有限责任公司
变更后
其他股份有限公司(非上市)
加载中
德农种业股份公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
7
面试体验
面试问题
薪酬工资
2
薪资分布
薪酬详情
(2)
工商信息
29
企业概况
(49)
法律风险
(6)
经营风险
(1)
知识产权
(1)
经营信息
(19)