投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2022-04-19
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2022-04-19
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-04-19
变更前
1尾龙洋海董事长;2平井省二董事兼总经理;3中崎健一监事;4今西久典董事;
变更后
1刘连胜经理;2常朋董事;3郁家全董事长;4田丰董事;5田娜监事;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-09-24
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-09-24
变更前
1井上直哉董事;2佐佐木太副董事长;3小林健志董事长兼总经理;4石崎顺子董事;5今西久典董事;6尾龙洋海董事;7八田政敏监事;8片冈幸和董事;
变更后
1中崎健一监事;2尾龙洋海董事长;3平井省二董事兼总经理;4今西久典董事;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2021-09-24
变更前
1大和未来生活物业管理有限公司;2大连大和中盛房地产有限公司;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-11-21
变更前
1小林健志总经理;2井上直哉董事;3佐佐木太副董事长;4小林健志董事长;5石崎顺子董事;6今西久典董事;7尾龙洋海董事;8八田政敏监事;9片冈幸和董事;
变更后
1井上直哉董事;2佐佐木太副董事长;3小林健志董事长兼总经理;4石崎顺子董事;5今西久典董事;6尾龙洋海董事;7八田政敏监事;8片冈幸和董事;
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2019-11-21
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-06-27