期限(经营期限、营业期限、驻在期限等)2021-08-06
变更前
2011-03-22,2021-03-22,10
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-10-26
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-04-20
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-04-20
变更前
工商联络员:江洋;股东:江洋;股东:江沛;股东:宋建华;法定代表人:江洋;董事长:江洋;股东:刘冬阳;
变更后
工商联络员:江厚坤;股东:;法定代表人:江厚坤;董事长:江厚坤;股东:;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-04-20
变更前
股东名称:刘冬阳、出资额:40.000000、出资比例:20.000000;股东名称:江洋、出资额:80.000000、出资比例:40.000000;股东名称:宋建华、出资额:50.000000、出资比例:25.000000;股东名称:江沛、出资额:30.000000、出资比例:15.000000;
变更后
股东名称:宋建华、出资额:50.000000、出资比例:25.000000;股东名称:江厚坤、出资额:150.000000、出资比例:75.000000;