变更记录
看准网
深圳市招商置业顾问有限公司海月华庭分部
变更记录
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2020-04-02
变更前
魏代国
变更后
沈斌
其他事项备案
2019-03-01
变更前
法定代表人:李国珍;工商联络员:;
变更后
法定代表人:魏代国;工商联络员:张虹;
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)
2019-03-01
变更前
2005-10-12,2023-07-31,18
变更后
2005-10-12,,
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2019-03-01
变更前
法定代表人:李国珍;工商联络员:;
变更后
法定代表人:魏代国;工商联络员:张虹;
其他事项备案
2019-03-01
变更前
-
变更后
-
其他事项备案
2016-11-24
变更前
深圳市招商置业顾问有限公司
变更后
深圳市招商置业顾问有限公司
其他事项备案
2016-11-24
变更前
-
变更后
9***67912P
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2016-11-24
变更前
法定代表人:孙文;
变更后
法定代表人:李国珍;
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)
2015-06-15
变更前
2005-10-12,2015-10-12
变更后
2005-10-12,2023-07-31
没有更多了
深圳市招商置业顾问有限公司海月华庭分部的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
8
企业概况
(10)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(8)