变更记录
看准网
众方集团传媒有限公司
变更记录
联络员备案
2019-05-14
变更前
姓名:张汝春,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******,
变更后
姓名:崔露文,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******,
-
2016-04-27
变更前
-
变更后
(国)名称变核内字【2016】第1194号
名称变更
2016-04-27
变更前
众方集团众方阳光传媒有限公司
变更后
众方集团传媒有限公司
名称变更
2015-03-23
变更前
吉林省众方阳光传媒有限公司
变更后
众方集团众方阳光传媒有限公司
注册资本(金)变更
2015-02-06
变更前
1000.0000
变更后
5000.0000
投资人(股权)变更
2015-02-06
变更前
股东名称:吉林省众方文化影视传媒有限公司;
变更后
股东名称:众方集团有限公司;
法定代表人变更
2014-06-30
变更前
杨俊华
变更后
李新
董事备案
2014-06-30
变更前
郭津铭,监事;杨俊华,执行董事
变更后
郭津铭,监事;李新,执行董事
没有更多了
众方集团传媒有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(12)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)