变更记录
看准网
宝钢钢构有限公司
变更记录
法定代表人变更
2022-01-13
变更前
吴桐
变更后
徐凯
监事备案
2020-12-16
变更前
朱卫民
变更后
金洁
经理备案
2020-12-08
变更前
沈京慧
变更后
-
法定代表人变更
2019-07-09
变更前
叶敏
变更后
吴桐
章程备案
2017-12-05
变更前
2014-10-25章程备案
变更后
2017-05-23章程备案
法定代表人变更
2017-05-27
变更前
王卫
变更后
叶敏
法定代表人变更
2017-03-13
变更前
郝荣亮
变更后
王卫
章程备案
2014-12-16
变更前
无
变更后
2014-10-25章程备案
没有更多了
宝钢钢构有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
118
企业概况
(28)
法律风险
(33)
经营风险
知识产权
经营信息
(83)