变更记录
看准网
云南万合农机有限公司
变更记录
经营期限
2019-11-12
变更前
2009年12月16日 至 2019年12月16日
变更后
2009年12月16日 至 长期
法定代表人变更
2018-11-23
变更前
刘亚
变更后
何如高
投资人(股权)变更
2018-11-23
变更前
何元帅 出资 300万人民币;刘亚 出资 300万人民币;
变更后
何如高 出资 570万人民币;刘亚 出资 30万人民币;
经营范围变更
2018-03-27
变更前
农用机械的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后
农用机械、建筑机械设备、烘干设备、制冷设备、制热设备、五金机电、金属制品的生产、加工、安装及销售;农用机械设备、烘干设备的技术研究、技术推广、技术咨询、技术转让;新能源技术开发及技术服务、技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人变更
2017-11-09
变更前
谭光进
变更后
刘亚
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2017-11-09
变更前
谭光进
变更后
刘亚
实收资本变更
2017-11-09
变更前
600万人民币
变更后
600.000000万人民币
投资人(股权)变更
2017-11-09
变更前
何元军 出资 300万人民币;何元帅 出资 300万人民币;
变更后
何元帅 出资 300万人民币;刘亚 出资 300.000000万人民币;
法定代表人变更
2014-03-13
变更前
姓名:何元帅性别:男 住所:重庆市永川市三教镇石岭村家坳村民小组居民身份证 :*** 产生方式:选举聘任单位:公司股东会
变更后
姓名:谭光进性别:女 住所:重庆市永传世三教镇石岭村苦葛林村民小组居民身份证 :*** 产生方式:选举聘任单位:公司股东会
没有更多了
云南万合农机有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
14
企业概况
(14)
法律风险
(14)
经营风险
知识产权
经营信息