投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-04-27
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-04-27
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-04-13
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-04-13
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-04-09
变更前
严诗惠:38%;吴小凤:32%;刘派:30%;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-09-26
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-09-26
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-07-25