变更记录
看准网
宁城县茂宏文体旅游投资发展有限责任公司
变更记录
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-12-30
变更前
于惠治(董事),朱会平(总经理),姜文武(董事),许成海(董事),孙立章(董事),赵晓辉(监事),邵赟(监事),马彬彬(监事会主席),刘雅和(监事),李宗泽(监事)
变更后
赵秀丽(监事),陈学信(经理,执行董事)
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2019-12-27
变更前
朱会平
变更后
陈学信
联络员备案
2019-05-24
变更前
马彬彬
变更后
张蕊
市场主体类型变更
2016-12-25
变更前
有限责任公司(国有独资)(1110)
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152)
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2016-12-25
变更前
宁城县财政局
变更后
赤峰市文体旅游投资(集团)有限公司
没有更多了
宁城县茂宏文体旅游投资发展有限责任公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(10)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)