变更记录
看准网
启迪控股股份有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2022-06-17
变更前
蔡晓卫,樊建文,李志强,路林,陆勤航,马志刚,彭顷砡,王济武*,吴旭,谢公平,许靖,张景行,周艳华
变更后
蔡晓卫,樊建文,李志强,路林,陆勤航,彭顷砡,王济武*,吴旭,谢公平,许靖,张景行,周艳华
董事(理事)、经理、监事
2022-01-21
变更前
蔡晓卫,樊建文,黄颢,李志强,路林,陆勤航,马志刚,彭顷砡,王济武*,吴旭,谢公平,张景行,周艳华
变更后
蔡晓卫,樊建文,李志强,路林,陆勤航,马志刚,彭顷砡,王济武*,吴旭,谢公平,许靖,张景行,周艳华
董事(理事)、经理、监事
2021-04-21
变更前
樊建文,黄颢,李志强,路林,陆勤航,马志刚,彭顷砡,王济武*,吴旭,谢公平,袁桅,张景行,周艳华
变更后
蔡晓卫,樊建文,黄颢,李志强,路林,陆勤航,马志刚,彭顷砡,王济武*,吴旭,谢公平,张景行,周艳华
注册资本
2020-12-14
变更前
72576万
变更后
98144.3639万
董事(理事)、经理、监事
2020-12-14
变更前
常辉,范军,李志强,马志刚,王济武*,吴旭,袁桅,张景行,赵燕来,郑成武,周艳华
变更后
樊建文,黄颢,李志强,路林,陆勤航,马志刚,彭顷砡,王济武*,吴旭,谢公平,袁桅,张景行,周艳华
董事(理事)、经理、监事
2018-12-10
变更前
常辉,范军,李志强,马志刚,王济武*,吴旭,袁桅,张景行,郑成武,郑允
变更后
常辉,范军,李志强,马志刚,王济武*,吴旭,袁桅,张景行,赵燕来,郑成武,周艳华
董事(理事)、经理、监事
2018-08-03
变更前
曹志东,常辉,李志强,马志刚,王济武*,吴旭,袁桅,张红敏,郑允,邹晓春
变更后
常辉,范军,李志强,马志刚,王济武*,吴旭,袁桅,张景行,郑成武,郑允
董事(理事)、经理、监事
2016-05-26
变更前
曹志东,常辉,雷霖,马志刚,梅萌*,王济武,吴旭,张红敏,郑允,邹晓春
变更后
曹志东,常辉,李志强,马志刚,王济武*,吴旭,袁桅,张红敏,郑允,邹晓春
法定代表人
2016-05-26
变更前
梅萌
变更后
王济武
董事(理事)、经理、监事
2015-10-27
变更前
常辉,黄秀虹,雷霖,马志刚,梅萌*,王济武,张红敏,郑允,周亚飞,邹晓春
变更后
曹志东,常辉,雷霖,马志刚,梅萌*,王济武,吴旭,张红敏,郑允,邹晓春
董事(理事)、经理、监事
2015-09-16
变更前
常辉,黄秀虹,雷霖,李勇,李中祥,马志刚,梅萌*,王济武,周亚飞,邹晓春
变更后
常辉,黄秀虹,雷霖,马志刚,梅萌*,王济武,张红敏,郑允,周亚飞,邹晓春
加载中
启迪控股股份有限公司的更多信息
求职招聘
5
正在招聘
(4)
招聘分析
(1)
面试准备
21
面试体验
面试问题
薪酬工资
12
薪资分布
薪酬详情
(12)
工商信息
357
企业概况
(477)
法律风险
(16)
经营风险
(50)
知识产权
(2)
经营信息
(278)