变更记录
看准网
必维认证(北京)有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2023-05-17
变更前
韩晶,林曾仁,卫运刚,邹凤贤*
变更后
韩晶,刘健,杨乔松,邹凤贤*
住所
2021-12-16
变更前
北京市东城区北三环东路36号B座22层
变更后
北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西一办公楼9层02室
董事(理事)、经理、监事
2021-10-15
变更前
林曾仁,王洵,卫运刚,邹凤贤*
变更后
韩晶,林曾仁,卫运刚,邹凤贤*
董事(理事)、经理、监事
2020-11-11
变更前
戈国梁,王洵,卫运刚,邹凤贤*
变更后
林曾仁,王洵,卫运刚,邹凤贤*
董事(理事)、经理、监事
2019-09-17
变更前
陈骞,王洵,卫运刚,邹凤贤*
变更后
戈国梁,王洵,卫运刚,邹凤贤*
董事(理事)、经理、监事
2018-03-21
变更前
王超宁,王洵,卫运刚,邹凤贤*
变更后
陈骞,王洵,卫运刚,邹凤贤*
董事(理事)、经理、监事
2017-09-11
变更前
王超宁,王洵*,卫运刚,邹凤贤
变更后
王超宁,王洵,卫运刚,邹凤贤*
法定代表人
2017-09-11
变更前
王洵
变更后
邹凤贤
法定代表人
2017-02-22
变更前
贺满
变更后
王洵
董事(理事)、经理、监事
2017-02-22
变更前
安德鲁,陈钟毓,贺满*,王超宁,阚强生
变更后
王超宁,王洵*,卫运刚,邹凤贤
经营范围
2015-04-21
变更前
管理体系认证与认证培训。
变更后
认证、认证培训及技术服务(需专项许可的未经许可的不得经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
加载中
必维认证(北京)有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
7
企业概况
(24)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(5)