变更记录
看准网
上海满家满屋餐饮管理有限公司
变更记录
经营期限(营业期限)变
2019-01-18
变更前
2009-01-16~2019-01-15
变更后
2009-01-16~2029-01-15
法定代表人变更
2019-01-18
变更前
孙颖
变更后
孙博浪
章程修正案备案
2019-01-18
变更前
无
变更后
2019-01-02章程修正案
投资人(股权)变更
2017-11-27
变更前
孙颖;王洁玮;
变更后
孙颖;王洁玮;杭州鼎珩资产管理有限公司;
章程备案
2017-11-27
变更前
无
变更后
2017-11-17章程备案
没有更多了
上海满家满屋餐饮管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
41
企业概况
(12)
法律风险
(27)
经营风险
知识产权
经营信息
(14)