变更记录
看准网
艺乾行文化传媒(上海)有限公司
变更记录
投资人(股权)变更
2020-06-10
变更前
林薇;冯峻;俞宏骏;刘群;
变更后
冯峻;刘群;俞宏骏;
章程修正案备案
2020-06-10
变更前
无
变更后
2020-05-20章程修正案
章程修正案备案
2017-11-28
变更前
2014-10-29章程备案
变更后
2017-11-10章程修正案
投资人(股权)变更
2017-11-28
变更前
冯峻;刘群;林薇;苏冰;俞宏骏;
变更后
冯峻;林薇;刘群;俞宏骏;
监事备案
2016-11-25
变更前
刘群
变更后
俞宏骏
法定代表人变更
2016-11-25
变更前
林薇
变更后
刘群
投资人(股权)变更
2014-11-06
变更前
俞宏骏;刘群;林薇;
变更后
俞宏骏;刘群;林薇;冯峻;苏冰;
注册资本(金)变更
2014-11-06
变更前
500.000000万人民币
变更后
750.000000万人民币
章程备案
2014-11-06
变更前
无
变更后
2014-10-29章程备案
没有更多了
艺乾行文化传媒(上海)有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(15)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息