变更记录
看准网
东风日产汽车金融有限公司
变更记录
董事备案
2021-09-30
变更前
李化;RAKESH KOCHHAR;张继辉;西林隆;Jun Li;冯长军;RAKESH KOCHHAR
变更后
Jun Li;张继辉;冯长军;RAKESH KOCHHAR;RAKESH KOCHHAR;KIMATA HIDEKI(木俣秀树);李化
董事备案
2021-08-26
变更前
陈昊;冯长军;RAKESH KOCHHAR;Jun Li;李化;RAKESH KOCHHAR;西林隆
变更后
冯长军;张继辉;Jun Li;RAKESH KOCHHAR;RAKESH KOCHHAR;西林隆;李化
监事备案
2021-07-12
变更前
ANDREW WALTER MAEER;马华
变更后
ANDREW WALTER MAEER;殷耀亮
监事备案
2021-01-18
变更前
VISHAL CHAUDHURY;马华
变更后
ANDREW WALTER MAEER;马华
董事备案
2020-12-21
变更前
RAKESH KOCHHAR;RAKESH KOCHHAR;李化;陈昊;Jun Li;乔阳;西林隆
变更后
Jun Li;RAKESH KOCHHAR;陈昊;冯长军;RAKESH KOCHHAR;西林隆;李化
监事备案
2020-10-19
变更前
ANDREW WALTER MAEER;马华
变更后
VISHAL CHAUDHURY;马华
住所变更
2020-10-19
变更前
中国(上海)自由贸易试验区福山路500号
变更后
中国(上海)自由贸易试验区峨山路505号东方纯一大厦12层、17-20层(实际楼层11层、15-18层)
章程备案
2020-10-19
变更前
无
变更后
2020-08-20章程备案
监事备案
2020-06-28
变更前
李国洲;ANDREW WALTER MAEER
变更后
ANDREW WALTER MAEER;马华
董事备案
2020-04-01
变更前
RAKESH KOCHHAR;李化;西林隆;乔阳;RAKESH KOCHHAR
变更后
乔阳;陈昊;RAKESH KOCHHAR;Jun Li;RAKESH KOCHHAR;西林隆;李化
董事备案
2019-10-10
变更前
RAKESH KOCHHAR;RAKESH KOCHHAR;高国林;GEORGE LEONDIS;李化;西林隆
变更后
乔阳;RAKESH KOCHHAR;RAKESH KOCHHAR;西林隆;李化
加载中
东风日产汽车金融有限公司的更多信息
求职招聘
2
正在招聘
(1)
招聘分析
(1)
面试准备
29
面试体验
面试问题
薪酬工资
63
薪资分布
薪酬详情
(63)
工商信息
169
企业概况
(46)
法律风险
(18)
经营风险
(38)
知识产权
经营信息
(59)