变更记录
看准网
东莞市洑立实业有限公司
变更记录
高级管理人员备案
2021-09-30
变更前
周怀树(执行董事,经理);黎宏域(监事);
变更后
黎宏域(监事);黎东(执行董事,经理);
章程备案
2021-09-30
变更前
-
变更后
章程
法定代表人变更
2021-09-30
变更前
周怀树
变更后
黎东
股东备案
2020-09-14
变更前
黎东,执行董事,经理;黎建成,监事
变更后
黎宏域,监事;周怀树,执行董事,经理
法定代表人变更
2020-09-14
变更前
黎东
变更后
周怀树
章程备案
2020-09-14
变更前
章程修正案
变更后
章程
住所变更
2019-09-11
变更前
东莞市厚街镇涌口村厚沙路20号
变更后
广东省东莞市厚街镇旗鼓东路19号1号楼102室
章程备案
2019-09-11
变更前
章程
变更后
章程修正案
章程备案
2016-04-11
变更前
-
变更后
章程
股东备案
2016-04-11
变更前
邓琼,执行董事,经理;黎野,监事
变更后
邓琼,监事;黎东,执行董事,经理
法定代表人变更
2016-04-11
变更前
邓琼
变更后
黎东
加载中
东莞市洑立实业有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
11
企业概况
(17)
法律风险
(6)
经营风险
知识产权
经营信息
(5)