变更记录
看准网
成都九韵堂广告设计有限公司
变更记录
投资人(股权)变更
2021-01-06
变更前
王开国 出资 30万人民币;李江 出资 20万人民币;
变更后
王开国 出资 50万人民币;
章程备案
2021-01-06
变更前
无
变更后
-
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2021-01-06
变更前
李江
变更后
陈静
市场主体类型变更
2021-01-06
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
联络员备案
2017-06-28
变更前
李俊仪 *** 备案手机:***
变更后
李俊仪 *** 备案手机:*** (网上办理)
联络员备案
2017-06-12
变更前
李俊仪 *** 备案手机:***
变更后
李俊仪 *** 备案手机:***
其他事项备案
2016-04-01
变更前
-
变更后
-
其他事项备案
2016-04-01
变更前
彭霞,***
变更后
李俊仪,***
其他事项备案
2014-09-02
变更前
/
变更后
/
没有更多了
成都九韵堂广告设计有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(13)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)