变更记录
看准网
华美优科网络技术(深圳)有限公司
变更记录
总经理
2022-04-07
变更前
周信宽(总经理)
变更后
陈岩(总经理)
章程或章程修正案通过日期
2022-04-07
变更前
-
变更后
-
一般经营项目
2022-04-07
变更前
设计、研究、开发无线网络产品;销售自行开发的无线网络产品;进出口及相关配套业务;自有技术成果转让;提供相关售后服务、技术服务和技术咨询。
变更后
设计、研究、开发无线网络产品;销售自行开发的无线网络产品;进出口及相关配套业务;自有技术成果转让;提供相关售后服务、技术服务和技术咨询。通讯设备销售;广播影视设备销售;广播电视传输设备销售;网络设备销售;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;贸易代理;供应链管理服务;市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务信息咨询(不含投资类咨询);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
一般经营项目
2021-02-20
变更前
设计、研究、开发无线网络产品;销售自行开发的无线网络产品;自有技术成果转让;提供相关售后服务、技术服务和技术咨询。
变更后
设计、研究、开发无线网络产品;销售自行开发的无线网络产品;进出口及相关配套业务;自有技术成果转让;提供相关售后服务、技术服务和技术咨询。
章程或章程修正案通过日期
2021-02-20
变更前
-
变更后
-
其他董事信息
2020-06-05
变更前
Michael David Coppin(董事),Yiu Kwan Wo(董事长),陈岩(董事)
变更后
陈岩(董事),Brooke Bare Clark(董事),Michael David Coppin(董事长)
董事长或执行董事成员
2020-06-05
变更前
Michael David Coppin(董事),Yiu Kwan Wo(董事长),陈岩(董事)
变更后
陈岩(董事),Brooke Bare Clark(董事),Michael David Coppin(董事长)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2020-06-05
变更前
Yiu Kwan Wo
变更后
Michael David Coppin
升级换照
2020-06-05
变更前
-
变更后
-
监事信息
2020-04-07
变更前
Yiu Kwan Wo(执行董事),Michael David Coppin(监事)
变更后
缪登兵(监事),Michael David Coppin(董事),Yiu Kwan Wo(董事长),陈岩(董事)
董事长或执行董事成员
2020-04-07
变更前
Yiu Kwan Wo(执行董事),Michael David Coppin(监事)
变更后
缪登兵(监事),Michael David Coppin(董事),Yiu Kwan Wo(董事长),陈岩(董事)
加载中
华美优科网络技术(深圳)有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
4
薪资分布
薪酬详情
(4)
工商信息
25
企业概况
(28)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(22)