变更记录
看准网
斯凯孚(上海)轴承有限公司
变更记录
清算组成员备案
2021-07-01
变更前
无
变更后
成员:Werner Juergen Dietrich Hoffmann;成员:方波;负责人:施波;成员:赵庆涛
住所变更
2021-04-07
变更前
中国(上海)自由贸易试验区新金桥路999号
变更后
中国(上海)自由贸易试验区新金桥路999号1幢
章程修正案备案
2021-04-07
变更前
无
变更后
2021-03-31 章程修正案
境外股东发起人的境内
2021-04-07
变更前
斯凯孚(上海)轴承有限公司
变更后
斯凯孚(上海)轴承有限公司
经理备案
2020-03-02
变更前
无
变更后
涂成波
监事备案
2019-08-20
变更前
LISELOTTE DUTHU
变更后
方波
董事备案
2019-08-20
变更前
TENG ZHENG JI;邓旭
变更后
施波;赵庆涛
法定代表人变更
2017-08-23
变更前
PAR S IHRSKOG
变更后
WERNER JUERGEN DIETRICH HOFFMANN
董事备案
2016-07-20
变更前
ULRICH SELIG;邓旭
变更后
邓旭;TENG ZHENG JI
监事备案
2015-09-16
变更前
MAGNUS GYLLo
变更后
LISELOTTE DUTHU
董事备案
2015-09-16
变更前
ULRICH SELIG;倪海格(HELGE NIELSEN)
变更后
邓旭;ULRICH SELIG
加载中
斯凯孚(上海)轴承有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
23
面试体验
面试问题
薪酬工资
12
薪资分布
薪酬详情
(12)
工商信息
14
企业概况
(21)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(9)