变更记录
看准网
埃博普感应系统(上海)有限公司
变更记录
法定代表人变更
2019-12-12
变更前
MICHAEL SCOTT FELVEY
变更后
KLAUS MARTIN MAAS
董事备案
2019-12-12
变更前
BERND FRITZ BARTELHEIMER;PAUL F. DECKER
变更后
CHRISTIAN SCHNEIDER;HIROSHI OGAWA
监事备案
2019-12-12
变更前
CHARLES J. TASCH
变更后
BERND FRITZ BARTELHEIMER
章程备案
2018-11-19
变更前
2015-01-01章程备案
变更后
2018-11-11章程备案
法定代表人变更
2018-11-19
变更前
姜兴华
变更后
MICHAEL SCOTT FELVEY
董事备案
2018-11-19
变更前
MICHAEL S. FELVEY;WOLFGANG R.W. ANDREE;PAUL F. DECKER
变更后
BERND FRITZ BARTELHEIMER;PAUL F. DECKER
董事备案
2015-03-19
变更前
WOLFGANG R.W. ANDREE;PAUL F. DECKER;MICHAEL S. FELVEY;魏宝华
变更后
MICHAEL S. FELVEY;WOLFGANG R.W. ANDREE;PAUL F. DECKER
章程修正案备案
2015-03-19
变更前
无
变更后
2015-01-01 章程修正案
法定代表人变更
2015-03-19
变更前
魏宝华
变更后
姜兴华
投资者名称(姓名)变更
2015-03-19
变更前
美国彼乐感应公司
变更后
PILIND,LLC
没有更多了
埃博普感应系统(上海)有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
5
面试体验
面试问题
薪酬工资
4
薪资分布
薪酬详情
(4)
工商信息
8
企业概况
(12)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(7)