变更记录
看准网
顺为(广东)电能技术有限公司
变更记录
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2022-11-24
变更前
唐睿 1980.0(万元)99.00%朱运初 20.0(万元)1.00%
变更后
深圳市中赫天奕投资有限公司 1980.0(万元)99.00%朱运初 20.0(万元)1.00%
章程或章程修正案通过日期
2022-11-24
变更前
2022-01-14
变更后
2022-11-16
章程
2022-11-24
变更前
-
变更后
-
股权和公证书
2022-11-24
变更前
-
变更后
-
章程修正案
2022-01-20
变更前
-
变更后
-
许可信息
2022-01-20
变更前
《建设项目环境影响审查批复》()
变更后
《建设项目环境影响审查批复》()
章程或章程修正案通过日期
2022-01-20
变更前
2021-05-06
变更后
2022-01-14
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2021-07-16
变更前
潘沙沙
变更后
朱运初
董事长或执行董事成员
2021-07-16
变更前
潘沙沙(执行董事)
变更后
朱运初(执行董事)
股权和公证书
2021-05-12
变更前
-
变更后
-
章程或章程修正案通过日期
2021-05-12
变更前
2021-04-23
变更后
2021-05-06
加载中
顺为(广东)电能技术有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
13
企业概况
(38)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(13)