变更记录
看准网
联合信成国际广告传媒(北京)有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2021-12-08
变更前
郭存芳*,张利英
变更后
郭存芳*,郝占江
投资人
2021-11-30
变更前
吕赵娜,自然人股东,吴钊,自然人股东,张利英,自然人股东,赵淑荣,自然人股东
变更后
郝占江,自然人股东,吕赵娜,自然人股东,吴钊,自然人股东,赵淑荣,自然人股东
住所
2021-02-08
变更前
北京市昌平区龙锦三街40-2至40-36号1层40-4
变更后
北京市平谷区兴谷经济开发区6区305-21249(集群注册)
住所
2021-01-19
变更前
北京市昌平区中滩村6号院5号楼3层2单元310
变更后
北京市昌平区龙锦三街40-2至40-36号1层40-4
住所
2021-01-11
变更前
北京市海淀区中关村东路16号院10号楼8层912
变更后
北京市昌平区中滩村6号院5号楼3层2单元310
投资人
2020-09-28
变更前
吴钊,自然人股东,张利英,自然人股东
变更后
吕赵娜,自然人股东,吴钊,自然人股东,张利英,自然人股东,赵淑荣,自然人股东
投资人
2020-04-10
变更前
郭存芳,自然人股东,张利英,自然人股东
变更后
吴钊,自然人股东,张利英,自然人股东
投资人
2019-08-02
变更前
贺雪,自然人股东,惠幸辉,自然人股东
变更后
郭存芳,自然人股东,张利英,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2019-08-02
变更前
贺雪*,惠幸辉
变更后
郭存芳*,张利英
法定代表人
2019-08-02
变更前
贺雪
变更后
郭存芳
注册资本
2019-08-02
变更前
10万
变更后
200万
加载中
联合信成国际广告传媒(北京)有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(22)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(1)