变更记录
看准网
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司
变更记录
高级管理人员备案
2022-03-04
变更前
姓名: PAL-LEVENTE TIBORI; 证件号码: C**K*LNNY; 职位: 董事;姓名: RAJAT JAIN; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: Yiqian Wang; 证件号码: *********; 职位: 董事长;姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 董事;姓名: 周丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙岩; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 徐勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐文中; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
变更后
姓名: PAL-LEVENTE TIBORI; 证件号码: C**K*LNNY; 职位: 董事;姓名: RAJAT JAIN; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: Yiqian Wang; 证件号码: *********; 职位: 董事长;姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 董事;姓名: 何九坤; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 周丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙岩; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 徐勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
高级管理人员备案
2021-08-30
变更前
姓名: RAJAN BATRA; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: RAJAT JAIN; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: Yiqian Wang; 证件号码: *********; 职位: 董事长;姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 董事;姓名: 周丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙岩; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 徐勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐文中; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
变更后
姓名: PAL-LEVENTE TIBORI; 证件号码: C**K*LNNY; 职位: 董事;姓名: RAJAT JAIN; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: Yiqian Wang; 证件号码: *********; 职位: 董事长;姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 董事;姓名: 周丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙岩; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 徐勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐文中; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
高级管理人员备案
2020-09-08
变更前
姓名: RAJAN BATRA; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: RAJAT JAIN; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: Yiqian Wang; 证件号码: *********; 职位: 董事长;姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 董事;姓名: 周丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙岩; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 徐文中; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 赵志强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
变更后
姓名: RAJAN BATRA; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: RAJAT JAIN; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: Yiqian Wang; 证件号码: *********; 职位: 董事长;姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 董事;姓名: 周丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙岩; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 徐勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐文中; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
高级管理人员备案
2020-07-10
变更前
姓名: RAJAN BATRA; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: RAJAT JAIN; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: Yiqian Wang; 证件号码: *********; 职位: 董事长;姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 董事;姓名: 周丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐文中; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 舒荣启; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 赵志强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
变更后
姓名: RAJAN BATRA; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: RAJAT JAIN; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: Yiqian Wang; 证件号码: *********; 职位: 董事长;姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 董事;姓名: 周丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙岩; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 徐文中; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 赵志强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
高级管理人员备案
2020-05-28
变更前
姓名: RAJAN BATRA; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: RAJAT JAIN; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: Yiqian Wang; 证件号码: *********; 职位: 董事长;姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 董事;姓名: 徐文中; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 程波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 舒荣启; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 赵志强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
变更后
姓名: RAJAN BATRA; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: RAJAT JAIN; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: Yiqian Wang; 证件号码: *********; 职位: 董事长;姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 董事;姓名: 周丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐文中; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 舒荣启; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 赵志强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
高级管理人员备案
2019-12-16
变更前
姓名: Laksh Vaaman Sehgal; 证件号码: E*******; 职位: 董事;姓名: RAJAT JAIN; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: Yiqian Wang; 证件号码: *********; 职位: 董事长;姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 董事;姓名: 徐文中; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 程波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 舒荣启; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 赵志强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
变更后
姓名: RAJAN BATRA; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: RAJAT JAIN; 证件号码: Z*******; 职位: 董事;姓名: Yiqian Wang; 证件号码: *********; 职位: 董事长;姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 董事;姓名: 徐文中; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 程波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 舒荣启; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 赵志强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
法定代表人变更
2019-05-14
变更前
Kenneth Alfred Rigsby Salter
变更后
Yiqian Wang
高级管理人员备案
2015-08-05
变更前
金良凯,杜坤勇,Kenneth Alfred Rigsby Salter,段山虎,Laksh Vaaman Sehgal,徐文中,Akihiko Yamauchi,楼家豪
变更后
金良凯,周晓峰,Kenneth Alfred Rigsby Salter,杨晓飞,Laksh Vaaman Sehgal,徐文中,Akihiko Yamauchi,楼家豪
没有更多了
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
6
面试体验
面试问题
薪酬工资
7
薪资分布
薪酬详情
(7)
工商信息
16
企业概况
(29)
法律风险
(8)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(2)