变更记录
看准网
北京桂树源物业管理有限公司
变更记录
投资人
2021-09-08
变更前
徐广生,自然人股东
变更后
杜永盛,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2021-09-08
变更前
徐广生*,曾涛
变更后
杜永盛*,曾涛
法定代表人
2021-09-08
变更前
徐广生
变更后
杜永盛
董事(理事)、经理、监事
2020-12-25
变更前
韩新颖*,曾涛
变更后
徐广生*,曾涛
法定代表人
2020-12-25
变更前
韩新颖
变更后
徐广生
投资人
2020-12-25
变更前
韩新颖,自然人股东
变更后
徐广生,自然人股东
企业类型
2020-12-14
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
董事(理事)、经理、监事
2020-12-14
变更前
胡万庆*,曾涛
变更后
韩新颖*,曾涛
投资人
2020-12-14
变更前
韩增智,自然人股东,王建勋,自然人股东
变更后
韩新颖,自然人股东
法定代表人
2020-12-14
变更前
胡万庆
变更后
韩新颖
投资人
2018-04-12
变更前
王建勋,自然人股东,曾涛,自然人股东
变更后
韩增智,自然人股东,王建勋,自然人股东
加载中
北京桂树源物业管理有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
15
企业概况
(20)
法律风险
(11)
经营风险
知识产权
经营信息
(4)