高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-09-13
变更前
李增来、郭庆、刘同辉、杨雪村、何新春、吴富贵、王长霞、张明、阮德利、严红新、汪国祥、张超、方徽琴、谢同宝、魏民、张陆英、缪晓东、赵金涛、付文彪、刘长锦
变更后
吴富贵、王长霞、张明、张超、方徽琴、谢同宝、魏民、张陆英、缪晓东、赵金涛、付文彪、刘长锦、李增来、郭庆、刘同辉、杨雪村、何新春
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更)2022-09-13
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-12-23
变更前
何新春、程新贵、陈梅、王雪松、吴富贵、何朝阳、王长霞、乔东球、夏德本、张明、姚刚、王琴、王金强、阮德利、汪莉、黄琴、付文彪、朱静、严红新、方徽琴
变更后
李增来、郭庆、刘同辉、杨雪村、何新春、吴富贵、王长霞、张明、阮德利、严红新、汪国祥、张超、方徽琴、谢同宝、魏民、张陆英、缪晓东、赵金涛、付文彪、刘长锦
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-12-23
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更)2019-12-25
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-10-15
变更前
陈梅,王雪松,吴富贵,何朝阳,王长霞,乔东球,夏德本,张明,姚刚,王琴,王金强,阮德利,汪莉,汪卫东,周凤霞,付文彪,朱静,严红新,方徽琴
变更后
何新春,程新贵,陈梅,王雪松,吴富贵,何朝阳,王长霞,乔东球,夏德本,张明,姚刚,王琴,王金强,阮德利,汪莉,黄琴,付文彪,朱静,严红新,方徽琴
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更)2018-06-29