变更记录
看准网
上海国际展览中心有限公司
变更记录
监事备案
2020-12-15
变更前
江虹
变更后
邬嘉平
章程修正案备案
2020-10-09
变更前
无
变更后
2020-09-01章程修正案
投资人(股权)变更
2020-10-09
变更前
上海贸促集团有限公司;上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司;
变更后
上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司;上海贸促集团有限公司;
董事备案
2020-10-09
变更前
汤伟军;金国雄;余晨;朱云
变更后
朱云;孙峥嵘;余晨;沈子龙
法定代表人变更
2020-10-09
变更前
汤伟军
变更后
孙峥嵘
经理备案
2017-03-29
变更前
-
变更后
朱云
董事备案
2017-03-29
变更前
金国雄;陆韧;汤伟军;余晨
变更后
朱云;汤伟军;余晨;金国雄
注册资本(金)变更
2017-03-29
变更前
9981.840000万人民币
变更后
46481.8400万人民币
章程修正案备案
2017-03-29
变更前
2016-05-16章程备案
变更后
2017-01-12章程修正案
注册资本(金)变更
2016-06-23
变更前
1200.000000万人民币
变更后
9981.840000万人民币
章程备案
2016-06-23
变更前
无
变更后
2016-05-16章程备案
加载中
上海国际展览中心有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
14
面试体验
面试问题
薪酬工资
9
薪资分布
薪酬详情
(9)
工商信息
18
企业概况
(33)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(4)