高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-05-16
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-05-15
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-05-15
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-02-03
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-02-03
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-02-03
变更前
1张殿龙董事长兼总经理;2李全力董事;3周凤武董事;4徐许慧监事;
名称变更(字号名称、集团名称等)2017-02-03
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2015-10-15
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-10-15
变更前
1张殿龙董事长;2周峰董事;3于建锋董事;4臧广辉监事;5康凯董事兼总经理;
变更后
1张殿龙董事长兼总经理;2李全力董事;3周凤武董事;4徐许慧监事;